徐州维维食品饮料股份有限公司第二届董事会第十
一次会议决议暨召开2004年第一次临时股东大会的公告
徐州维维食品饮料股份有限公司第二届董事会第十一次会议,于2004年8月24日在本公司会议室召开。应到董事9人,实到7人,陈树林副董事长因公未出席,委托魏伯玲董事代为参加并行使表决权。吴嘉杰董事因公未出席,委托曹荣开董事代为参加并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长崔桂亮先生主持。
会议审议并通过了以下事项:
1、通过了公司2004年半年度报告及2004年半年度报告摘要。
2、通过了崔桂亮先生因工作变动申请辞去公司董事、董事长职务。
3、选举胡云峰先生为公司第二届董事会董事长。
4、通过了关于推荐崔桂民先生为公司第二届董事会董事候选人的议案。并提交股东大会审议。
5、通过了胡云峰先生因工作变动申请辞去公司总经理职务,聘请熊铁虹先生为公司总经理。聘期为2004年8月24日至2005年8月2日。同时免去熊铁虹先生公司常务副总经理职务的议案。
6、通过了关于聘请刘莉女士为公司副总经理的议案。聘期为2004年8月24日至2005年8月2日。刘莉女士已辞去公司监事职务。
7、通过了关于召开公司2004年第一次临时股东大会的有关事项。
根据《公司章程》及有关规定,关于召开公司2004年第一次临时股东大会的有关事项初定如下:
(1)会议时间:2004年9月28日(星期二)上午9:00,会期半天。
(2)会议地点:本公司会议室
(3)会议主要议案:
审议关于增补崔桂民先生为公司第二届董事会董事的议案。
(4)出席会议人员
①截止到2004年9月17日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人;
②本公司董事、监事及高级管理人员;
③本公司聘请的律师。
(5)会议登记
①与会个人股东持股东账户卡、身份证和持股凭证办理登记;委托代理他人出席的代理人应持本人身份证、代理委托书和持股凭证;法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函、传真方式登记。
2004年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席徐州维维食品饮料股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
表决指示:
议案:赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权: 是 否
如有,应行使表决权:赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决: 是 否
委托人签名(或盖章):
身份证号码:
受托人签名:
身份证号码:
委托人证券帐户号码:
委托人持股数:
委托期限:
委托日期:
②登记时间:2004年9月24日
上午8:00--12:00 下午2:00--5:00
③登记地点:江苏省徐州市城南开发区本公司办公楼
邮 编:221111
联 系人:丁金礼、张俊玲
联系电话:0516-3290169、3398198
传 真:0516-3394888
④与会股东交通及食宿费用自理。
徐州维维食品饮料股份有限公司
董事会
2004年8月24日
附:胡云峰先生、崔桂民先生、熊铁虹先生、刘莉女士简历。
胡云峰先生简历:
胡云峰先生:男,42岁,硕士学位 高级经济师
工作简历:
1982年9月至1986年7月在徐州师范大学学习 获教育学学士
1986年9月至1995年12月任空军后勤学院少校营长
1996年1月至1999年8月任徐州维维食品饮料股份有限公司生产中心副经理、副总经理、常务副总经理
1998年9月至2002年7月在江南大学学习食品工程专业 获硕士学位
1999年9月至今任徐州维维食品饮料股份有限公司总经理
2003年6月至今任徐州维维食品饮料股份有限公司董事。
崔桂民先生简历:
崔桂民先生:男,47岁,大专学历
工作简历:
1994年3月至1995年8月任徐州维维食品饮料股份有限公司豆奶粉三厂厂长。
1995年9月至1999年5月任徐州正禾食品饮料有限公司总经理。
1999年6月至今任徐州维维乳业有限公司总经理。
熊铁虹先生简历
熊铁虹先生:男,45岁,硕士学位
工作简历:
1988年12月至1992年7月任武汉工学院力学教研室主任
1992年8月至1994年5月任海南国际科技工业园股份有限公司投资部主管
1994年6月至1997年7月任海南国邦企业股份有限公司常务副总经理
1997年8月至2000年5月任长安信息产业(集团)股份有限公司总经理。
2002年3月至今任徐州维维食品饮料股份有限公司常务副总经理。
刘莉女士简历:
刘莉,女,1963年出生,本科学历,市场总监
1986年8月至1989年12月在铜山冶金机械厂工作
1990年1月至1997年9月在农业银行徐州市支行工作
1997年10月至1999年8月任徐州维维销售中心财务部副部长、销售中心财务部长
1998年9月至2003年10月任徐州维维销售中心财务总监
2003年11月至今任销售中心经理。
|
|